序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | LEICA GEOSYSTEMS HOLDINGS B。V。(荷兰) | 100% | 14.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜滨
|
|
2 |
JUERGEN HERMANN DR.DOLD
|
|
3 |
李洪全
|
|
4 |
THOMAS HARRING
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-18 | 董事备案 |
NORBERT HERMANN HANKE [退出]WALTER SCHWYTER [退出]李洪全
|
JUERGEN HERMANN DR.DOLD [新增]李洪全
|
2 | 2017-01-18 | 监事备案 |
无
|
THOMAS HARRING [新增]
|
3 | 2010-06-21 | 住所变更 |
上海市张江高科技园区郭守敬路498号6幢10402-10404室
|
上海市张江高科技园区博云路2号浦软大厦302-303室
|
4 | 2010-06-21 | 董事备案 |
NORBERT HERMANN HANKEHIN YONG CLEMENT WOON [退出]
|
李洪全 [新增]NORBERT HERMANN HANKEWALTER SCHWYTER [新增]
|
5 | 2007-01-22 | 其他事项 |
无
|
无
|
6 | 2007-01-22 | 住所变更 |
上海市张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园10402-10404室
|
上海市张江高科技园区郭守敬路498号6幢10402-10404室
|
7 | 2006-11-09 | 法定代表人变更 |
PETER LIPPMANN
|
杜滨
|
8 | 2006-01-23 | 董事备案 |
PETER LIPPMANN [退出]CHRISTIAN LEU [退出]
|
NORBERT HERMANN HANKE [新增]HIN YONG CLEMENT WOON [新增]
|
9 | 2006-01-23 | 法定代表人变更 |
JOHANNES JAKOB HESS
|
PETER LIPPMANN
|
10 | 2005-04-05 | 董事备案 |
JOHN DOUGLAS WOOD [退出]CHRISTIAN LEU
|
PETER LIPPMANN [新增]CHRISTIAN LEU
|