序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-21 | 负责人变更 |
杨霄 [退出]
|
王欣元 [新增]
|
2 | 2019-11-11 | 经营场所变更 |
上海市闵行区安宁路40、42号
|
上海市闵行区东川路2386号1层102室、2388号1层
|
3 | 2019-04-24 | 负责人变更 |
沈琳 [退出]
|
杨霄 [新增]
|
4 | 2017-05-08 | 负责人变更 |
曹莉娟 [退出]
|
沈琳 [新增]
|
5 | 2017-05-08 | 企业类型变更 |
分公司
|
分公司
|
6 | 2017-05-08 | 其他事项 |
上海银行股份有限公司
|
上海银行股份有限公司
|