序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-20 | 负责人变更 |
周炜 [退出]
|
孙波 [新增]
|
2 | 2018-07-10 | 负责人变更 |
孙颖 [退出]
|
周炜 [新增]
|
3 | 2015-03-31 | 负责人变更 |
黄乐融 [退出]
|
孙颖 [新增]
|
4 | 2014-06-30 | 一般经营项目变更 |
机动车车辆保险、家庭财产保险、健康保险、人寿保险、意外伤害保险、与贷款标的物相关的财产保险、责任保险,经中国银行业监督管理委员会批准并由总(分)行授权的业务,结售汇(对私)
|
机动车车辆保险、家庭财产保险、健康保险、人寿保险、意外伤害保险、与贷款标的物相关的财产保险、责任保险,经中国银行业监督管理委员会批准并由总(分)行授权的业务,结售汇(对私)
|
5 | 2014-06-30 | 负责人变更 |
朱克溢 [退出]
|
黄乐融 [新增]
|
6 | 2014-06-30 | 经营范围变更 |
机动车车辆保险、家庭财产保险、健康保险、人寿保险、意外伤害保险、与贷款标的物相关的财产保险、责任保险,经中国银行业监督管理委员会批准并由总(分)行授权的业务,结售汇(对私)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
|
机动车车辆保险、家庭财产保险、健康保险、人寿保险、意外伤害保险、与贷款标的物相关的财产保险、责任保险,经中国银行业监督管理委员会批准并由总(分)行授权的业务,结售汇(对私)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
7 | 2014-06-30 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|