序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-29 | 负责人变更 |
高志军 [退出]
|
何洁洁 [新增]
|
2 | 2020-08-26 | 负责人变更 |
陆玉贤 [退出]
|
高志军 [新增]
|
3 | 2017-12-25 | 负责人变更 |
何洁洁 [退出]
|
陆玉贤 [新增]
|
4 | 2014-12-05 | 负责人变更 |
庞杰 [退出]
|
何洁洁 [新增]
|
5 | 2014-12-05 | 经营范围变更 |
经中国银行业监督管理委员会批准并由总(分)行授权的业务(上述经营范围涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
经中国银行业监督管理委员会批准并由总(分)行授权的业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|