序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-16 | 负责人变更 |
乐逢原 [退出]
|
孙珉 [新增]
|
2 | 2019-12-19 | 负责人变更 |
陈俊 [退出]
|
乐逢原 [新增]
|
3 | 2017-01-16 | 负责人变更 |
杨慧慧 [退出]
|
陈俊 [新增]
|
4 | 2015-07-23 | 经营场所变更 |
上海市北京东路668号底层东侧
|
上海市黄浦区北京东路433号-471号B1楼、1楼、1楼夹层、2楼
|
5 | 2015-07-23 | 负责人变更 |
傅克静 [退出]
|
杨慧慧 [新增]
|