序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
KURISU SHINICHI (栗栖真一)
|
KURISU SHINICHI (栗栖真一)
|
2 | 2022-01-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
苏州东洋铝爱科日用品制造有限公司
|
东洋铝爱科制造株式会社
|
3 | 2022-01-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(外国法人独资)
|
4 | 2020-08-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
MIYAKE YOSHIHARU(三宅好治)
|
KURISU SHINICHI (栗栖真一)
|
5 | 2019-07-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
MINORU KAWAGUCHI(川口实)
|
MIYAKE YOSHIHARU(三宅好治)
|
6 | 2017-09-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
MASANORI OZAKI(尾崎正宪)
|
MINORU KAWAGUCHI(川口实)
|
7 | 2017-01-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
TAKASHI NAKAMURA(中村孝)
|
MASANORI OZAKI(尾崎正宪)
|
8 | 2015-07-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
苏州工业园区唯亭镇金陵东路229号
|
苏州工业园区唯亭金陵东路258号
|
9 | 2014-10-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
SATO YOSHIYUKI(佐藤良幸)
|
TAKASHI NAKAMURA(中村孝)
|
10 | 2012-04-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
200
|
300
|