序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张政 | 68% | 680万人民币 |
2 | 龙浩 | 16% | 160万人民币 |
3 | 董国彬 | 14.4% | 144万人民币 |
4 | 李雨龙 | 1.6% | 16万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龙浩
|
|
2 |
李雨龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-26 | 章程备案 |
无
|
2020-08-25章程备案
|
2 | 2020-08-25 | 经营期限(营业期限)变 |
2000-11-29~2035-11-28
|
2000-11-29~
|
3 | 2020-08-25 | 章程备案 |
无
|
2020-08-20章程备案
|
4 | 2020-08-25 | 注册资本(金)变更 |
800.000000万人民币
|
1000.0000万人民币( + 25% )
|
5 | 2020-08-25 | 名称变更 |
上海国城土地房地产估价有限公司
|
上海国城土地房地产资产评估有限公司
|
6 | 2019-07-17 | 监事备案 |
刘国军 [退出]
|
李雨龙 [新增]
|
7 | 2018-06-15 | 注册资本(金)变更 |
300.000000万人民币
|
800.0000万人民币( + 166.66667% )
|
8 | 2018-06-15 | 章程备案 |
无
|
2018-06-15章程备案
|
9 | 2018-06-11 | 章程备案 |
无
|
2018-06-08章程备案
|
10 | 2018-06-11 | 投资人(股权)变更 |
张政;龙浩;张智员; [退出]余晔涵; [退出]
|
龙浩;张政;李雨龙; [新增]董国彬; [新增]
|