序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海沪嘉经济****展中心长寿办事处
|
邱子木 | 1997-11-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-04 | 法定代表人变更 |
戴建元
|
胡建兵
|
2 | 2018-05-15 | 法定代表人变更 |
胡建兵
|
戴建元
|
3 | 2017-04-05 | 章程备案 |
无
|
2017-03-21章程备案
|
4 | 2017-04-05 | 法定代表人变更 |
杨赟
|
胡建兵
|
5 | 2014-08-07 | 经营范围变更 |
招商及商务咨询,企业登记代理。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
|
招商及商务咨询,企业登记代理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
6 | 2014-08-07 | 法定代表人变更 |
张挺
|
杨赟
|