序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海兴邮投资有限公司 | 100% | 1500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张岚
|
|
2 |
赵铭
|
|
3 |
龚贇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-04 | 经理备案 |
张岚 [退出]
|
赵铭 [新增]
|
2 | 2021-08-13 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区张杨路818号1楼
|
上海市普陀区梅川路1247号4幢5层501室-21
|
3 | 2021-08-13 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-07-12章程修正案
|
4 | 2020-08-19 | 章程备案 |
无
|
2020-08-17章程备案
|
5 | 2020-04-21 | 法定代表人变更 |
韩琦
|
张岚
|
6 | 2020-04-21 | 经理备案 |
韩琦 [退出]
|
张岚 [新增]
|
7 | 2018-09-18 | 章程备案 |
无
|
2018-08-02章程备案
|
8 | 2018-09-18 | 法定代表人变更 |
廖志宏
|
韩琦
|
9 | 2017-10-18 | 监事备案 |
|
龚贇 [新增]
|
10 | 2017-10-18 | 投资人(股权)变更 |
上海兴邮投资有限公司;
|
上海兴邮投资有限公司;
|