序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
越田亮三
|
|
2 |
陈波
|
|
3 |
田口豊 TAGUCHI YUTAKA
|
|
4 |
KAWASAKI KOICHIRO 川崎康一郎
|
|
5 |
大森義昭
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
越田(上海)信息科技有限公司常熟分公司
|
任瑞 | 2020-01-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-15 | 董事备案 |
陈波藤本俊平 [退出]
|
田口豊 TAGUCHI YUTAKA [新增]陈波
|
2 | 2021-06-15 | 章程修正案备案 |
2019-05-23章程备案
|
2021-06-01 章程修正案
|
3 | 2021-06-15 | 经理备案 |
无
|
无
|
4 | 2021-06-15 | 监事备案 |
大森義昭茂野浩树(SHIGENO HIROKI) [退出]
|
KAWASAKI KOICHIRO 川崎康一郎 [新增]大森義昭
|
5 | 2021-01-13 | 监事备案 |
茂野浩树(SHIGENO HIROKI)栗本信 [退出]
|
茂野浩树(SHIGENO HIROKI)大森義昭 [新增]
|
6 | 2019-08-14 | 住所变更 |
上海市长宁区古北路666号402-33室
|
上海市长宁区广顺路33号7幢6楼东侧161号
|
7 | 2019-08-14 | 章程修正案备案 |
2017-03-20章程备案
|
2019-05-23 章程修正案
|
8 | 2019-08-14 | 董事备案 |
陈波富田智良 [退出]藤本俊平
|
陈波藤本俊平
|
9 | 2019-08-14 | 监事备案 |
岡部秀一 [退出]栗本信
|
茂野浩树(SHIGENO HIROKI) [新增]栗本信
|
10 | 2017-06-06 | 经营期限(营业期限)变 |
2007-04-26~2017-04-25
|
2007-04-26~2027-04-25
|