序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-20 | 负责人变更 |
林磊 [退出]
|
马岩 [新增]
|
2 | 2021-03-22 | 负责人变更 |
甘剑亮 [退出]
|
林磊 [新增]
|
3 | 2019-12-11 | 经营场所变更 |
恒丰路568号603-605,天目西路451、455、459、463、469号101室
|
上海市静安区天目西路455、459、463、469号101A室,恒丰路568号503-504室
|
4 | 2019-12-11 | 负责人变更 |
司洁璐 [退出]
|
甘剑亮 [新增]
|
5 | 2018-05-15 | 负责人变更 |
倪遥遥 [退出]
|
司洁璐 [新增]
|
6 | 2017-03-08 | 经营场所变更 |
恒丰路568号603-607,天目西路451、455、459、463、469号101室
|
恒丰路568号603-605,天目西路451、455、459、463、469号101室
|