序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 青岛啤酒(上海)投资有限公司 | 82.57848% | 94800.531万人民币 |
2 | 青岛啤酒股份有限公司 | 17.42152% | 20000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐楠
|
|
2 |
孙丕显
|
|
3 |
廖玉春
|
|
4 |
魏传勇
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海富仕达酿酒有限公司成都办事处
|
任光勇 | 2005-08-01 |
2 |
上海富仕达酿酒有限公司北京办事处
|
孙丹尼 | 2001-11-06 |
3 |
上海富仕达酿酒有限公司浦西分公司
|
PATRICERENEPAULCAIMES | 2001-11-02 |
4 |
上海富仕达酿酒有限公司杭州办事处
|
樊天幕 | 1999-05-10 |
5 |
上海富仕达酿酒有限公司南京办事处
|
1999-01-14 | |
6 |
上海富仕达酿酒有限公司宁波办事处
|
顾天永 | 1998-10-20 |
7 |
上海富仕达酿酒有限公司天津经营部
|
郑成辉 | 1998-07-01 |
8 |
上海富仕达酿酒有限公司北京营业部
|
马提木 | 1998-05-27 |
9 |
上海富仕达酿酒有限公司温州营业部
|
傅建樑 | 1997-04-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-30 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:廖玉春;成员:王全涛;成员:孟涛;成员:丁兆胜;成员:武峰;成员:周长龙;成员:王鹏飞;
|
2 | 2018-05-14 | 章程备案 |
2017-05-22章程备案
|
2018-04-27章程备案
|
3 | 2018-05-14 | 投资人(股权)变更 |
青岛啤酒(上海)投资有限公司;
|
青岛啤酒(上海)投资有限公司;青岛啤酒股份有限公司; [新增]
|
4 | 2018-05-14 | 企业类型变更 |
有限责任公司(外商投资企业法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2017-11-22 | 法定代表人变更 |
蔡志伟
|
徐楠
|
6 | 2017-05-31 | 章程备案 |
2016-03-02章程备案
|
2017-05-22章程备案
|
7 | 2016-04-20 | 投资人(股权)变更 |
青岛啤酒(上海)投资有限公司;
|
青岛啤酒(上海)投资有限公司;
|
8 | 2016-03-14 | 监事备案 |
唐成 [退出]翟以康 [退出]
|
魏传勇 [新增]
|
9 | 2016-03-14 | 名称变更 |
三得利光明啤酒(上海)有限公司
|
青岛啤酒上海杨浦有限公司
|
10 | 2016-03-14 | 章程备案 |
2012-12-29章程备案
|
2016-03-02章程备案
|