序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-26 | 负责人变更 |
沈咏洁 [退出]
|
李佳慧 [新增]
|
2 | 2018-07-27 | 企业类型变更 |
分公司
|
股份有限公司分公司(国有控股)
|
3 | 2018-07-27 | 负责人变更 |
姚政寅 [退出]
|
沈咏洁 [新增]
|
4 | 2017-06-15 | 负责人变更 |
沈咏洁 [退出]
|
姚政寅 [新增]
|
5 | 2016-05-20 | 经营场所变更 |
上海市普陀区云岭东路651号一层101A室
|
上海市普陀区云岭东路651号1层101A室、2层201A室
|
6 | 2016-03-31 | 负责人变更 |
何朱群 [退出]
|
沈咏洁 [新增]
|