序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张建国 | 51% | 408.0万人民币 |
2 | 肖雪萍 | 49% | 392.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖雪萍
|
|
2 |
张建国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-01 | 法定代表人变更 |
张旖旎
|
肖雪萍
|
2 | 2019-08-01 | 章程备案 |
无
|
2019-07-29章程备案
|
3 | 2019-08-01 | 投资人(股权)变更 |
张建国;张旖旎; [退出]
|
张建国;肖雪萍; [新增]
|
4 | 2019-08-01 | 董事备案 |
张旖旎 [退出]
|
肖雪萍 [新增]
|
5 | 2014-02-10 | 法定代表人变更 |
张建国
|
张旖旎
|
6 | 2014-02-10 | 监事备案 |
张建国张旖旎
|
张旖旎张建国
|
7 | 2013-04-17 | 投资人(股权)变更 |
张林珍 出资 160.000000万人民币; [退出]张建国 出资 640.000000万人民币;
|
张旖旎 出资 160.000000万人民币; [新增]张建国 出资 640.000000万人民币;
|
8 | 2013-04-17 | 其他变更 |
2006-08-14~2015-08-02
|
2013-04-17~2031-08-02
|
9 | 2013-04-17 | 经营期限(营业期限)变 |
2001-08-03~2015-08-02
|
2001-08-03~2031-08-02
|
10 | 2013-04-17 | 监事备案 |
张林珍 [退出]张建国
|
张建国张旖旎 [新增]
|