序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海市青浦区国有资产监督管理委员会 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许纯斌
|
|
2 |
杨巧珍
|
|
3 |
王静
|
|
4 |
蒋慧
|
|
5 |
潘颖瑾
|
|
6 |
汤利峰
|
|
7 |
严学军
|
|
8 |
庄伟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海青浦久业人力资源有限公司重固分公司
|
沈东明 | 1999-04-02 |
2 |
上海青浦久业经济****展有限公司大盈分公司
|
邱其元 | 1999-04-02 |
3 |
上海青浦久业经济****展有限公司环城分公司
|
秦昌龙 | 1999-04-02 |
4 |
上海青浦久业经济****展有限公司凤溪分公司
|
杨建青 | 1999-04-02 |
5 |
上海青浦久业经济****展有限公司工业园区分公司
|
蔡道新 | 1999-04-02 |
6 |
上海青浦久业经济****展有限公司香花分公司
|
江永根 | 1999-04-02 |
7 |
上海青浦久业经济****展有限公司蒸淀分公司
|
徐汉华 | 1999-04-02 |
8 |
上海青浦久业经济****展有限公司商榻分公司
|
朱卯林 | 1999-04-02 |
9 |
上海青浦久业经济****展有限公司沈巷分公司
|
周立新 | 1999-04-02 |
10 |
上海青浦久业人力资源有限公司金泽分公司
|
张龙根 | 1999-04-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-12 | 经营期限(营业期限)变 |
1996-04-24~2016-04-23
|
1996-04-24~2026-04-23
|
2 | 2015-05-12 | 投资人(股权)变更 |
上海市青浦区国有资产监督管理委员会;
|
上海市青浦区国有资产监督管理委员会;
|
3 | 2015-05-12 | 注册资本(金)变更 |
103.000000万人民币
|
200.000000万人民币( + 94.17476% )
|
4 | 2014-09-24 | 一般经营项目变更 |
劳务输出。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
无
|
5 | 2014-09-24 | 投资人(股权)变更 |
上海青浦久业劳动保障事务所; [退出]
|
上海市青浦区国有资产监督管理委员会; [新增]
|
6 | 2014-09-24 | 法定代表人变更 |
庄伟
|
许纯斌
|
7 | 2014-09-24 | 经营范围变更 |
劳务输出。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
劳务输出。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
8 | 2014-09-24 | 行业代码变更 |
其他商务服务业
|
劳务派遣服务
|
9 | 2014-09-24 | 监事备案 |
庄伟朱明建 [退出]
|
王静 [新增]杨巧珍 [新增]蒋慧 [新增]严学军 [新增]潘颖瑾 [新增]汤利峰 [新增]庄伟许纯斌 [新增]
|
10 | 2014-09-24 | 许可经营项目变更 |
无
|
人才中介服务
|