序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 虞国强 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海雅建建筑装饰工程有限公司第三分公司
|
王巍 | 2011-09-30 |
2 |
上海雅建建筑装饰工程有限公司虹口分公司
|
虞国强 | 2011-06-15 |
3 |
上海雅建建筑装饰工程有限公司杭州分公司
|
李守军 | 2007-04-12 |
4 |
上海雅建建筑装饰工程有限公司二分公司
|
林进弟 | 2006-11-03 |
5 |
上海雅建建筑装饰工程有限公司分公司
|
虞国强 | 2005-08-17 |
6 |
上海雅建建筑装饰工程有限公司宝山分公司
|
荣龙 | 2002-04-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-30 | 法定代表人变更 |
许敬卫
|
梁勇
|
2 | 2020-07-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2020-07-30 | 投资人(股权)变更 |
上海特币特建设集团有限公司; [退出]虞国强;上海至飞建设工程有限公司; [退出]
|
虞国强;
|
4 | 2020-07-30 | 章程备案 |
无
|
2020-07-02章程备案
|
5 | 2017-06-06 | 法定代表人变更 |
虞国强
|
许敬卫
|
6 | 2015-03-11 | 章程备案 |
2014-04-25章程备案
|
2015-03-01章程备案
|
7 | 2015-03-11 | 投资人(股权)变更 |
虞国强;上海至飞建设工程有限公司;上海雅建建筑设计工程有限公司;
|
上海雅建建筑设计工程有限公司;上海至飞建设工程有限公司;虞国强;
|
8 | 2015-01-21 | 投资人(股权)变更 |
上海至飞建设工程有限公司;梁勇; [退出]虞国强;
|
虞国强;上海至飞建设工程有限公司;上海雅建建筑设计工程有限公司; [新增]
|
9 | 2014-05-04 | 一般经营项目变更 |
建筑装饰工程;市政建设工程;设备安装工程;建筑幕墙安装工程;房屋建筑工程;电脑设备安装;建材、装饰材料、机电设备、消防工程相配套设备批****、零售;消防设施工程;建筑智能化工程;杂务劳动服务;建筑工程设计、咨询;园林绿化工程(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。
|
建筑装饰工程;市政建设工程;设备安装工程;建筑幕墙安装工程;房屋建筑工程;电脑设备安装;建材、装饰材料、机电设备、消防工程相配套设备批****、零售;消防设施工程;建筑智能化工程;杂务劳动服务;建筑工程设计、咨询;园林绿化工程
|
10 | 2014-05-04 | 章程备案 |
无
|
2014-04-25章程备案
|