序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周宇驰
|
|
2 |
韩新陆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-13 | 法定代表人变更 |
王韵
|
周宇驰
|
2 | 2020-07-13 | 经理备案 |
王韵 [退出]
|
周宇驰 [新增]
|
3 | 2018-10-24 | 投资人(股权)变更 |
万隆国际咨询集团有限公司;徐重久; [退出]
|
万隆国际咨询集团有限公司;
|
4 | 2018-10-24 | 章程备案 |
无
|
2018-09-21章程备案
|
5 | 2018-10-24 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2018-10-24 | 法定代表人变更 |
徐重久
|
王韵
|
7 | 2018-04-17 | 章程备案 |
2017-06-21章程备案
|
2018-04-03章程备案
|
8 | 2018-04-17 | 投资人(股权)变更 |
徐重久;万隆国际咨询集团有限公司;唐雄杰; [退出]
|
万隆国际咨询集团有限公司;徐重久;
|
9 | 2017-09-05 | 联络员 |
何杰峰
|
夏旭东
|
10 | 2017-09-05 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|