序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨明栋
|
|
2 |
范忠泽
|
|
3 |
孙仲伦
|
|
4 |
盛建华
|
|
5 |
花根才
|
|
6 |
孙守清
|
|
7 |
李娟
|
|
8 |
曹玮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-04 | 法定代表人变更 |
孔令伟
|
杨明栋
|
2 | 2019-11-18 | 监事备案 |
侍红 [退出]孙守清张根玉 [退出]夏秀芳 [退出]
|
孙守清曹玮 [新增]李娟 [新增]
|
3 | 2019-11-18 | 董事备案 |
花根才孔令伟孙仲伦范忠泽盛建华黄建军 [退出]
|
孔令伟盛建华孙仲伦花根才范忠泽
|
4 | 2016-07-04 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-06-24章程修正案
|
5 | 2016-07-04 | 住所变更 |
上海市普陀区兰溪路164号
|
上海市普陀区兰溪路164号-2
|
6 | 2016-07-04 | 投资人(股权)变更 |
上海市普陀区长风街道社区卫生服务中心; [退出]上海市普陀区中心医院;
|
上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心; [新增]上海市普陀区中心医院;
|