序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海奉贤物资总公司有色金属公司
|
徐金有 | 1993-06-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-27 | 法定代表人变更 |
马晨辉
|
张永华
|
2 | 2012-06-26 | 法定代表人变更 |
丁春瑜
|
马晨辉
|
3 | 2006-05-23 | 住所变更 |
上海市奉贤县南桥镇解放中路51号
|
上海市奉贤区南桥镇沪杭公路101号
|
4 | 2006-05-23 | 经营范围变更 |
金属材料,化工轻工材料,木材,建筑装潢材料,机电设备,农业机械,国内商品期货代理,氧气瓶出租,工业气体,钢模板出租,百货,五金交电,包装材料,仓储运输业,机械设备租赁批****、零售、代销代购(涉及许可范围的项目凭许可证经营)。
|
金属材料、化工轻工材料、木材、建筑装潢材料、机电设备、农业机械、百货、五金交电、包装材料批****、零售,仓储、钢模板出租,机械设备租赁,自有房屋租赁(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。
|
5 | 2006-05-23 | 法定代表人变更 |
殷宜礼
|
丁春瑜
|