序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海银湾生活网络股份有限公司 | 60.59858% | 1275.6万人民币 |
2 | 陈荣 | 9.91924% | 208.8万人民币 |
3 | 夏昕 | 9.08789% | 191.3万人民币 |
4 | 谷仁文 | 8.25178% | 173.7万人民币 |
5 | 高榕资本(深圳)投资中心(有限合伙) | 5.28266% | 111.2万人民币 |
6 | 上海今彩投资管理中心(有限合伙) | 3.86698% | 81.4万人民币 |
7 | 王建平 | 2.99287% | 63.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴辉
|
|
2 |
陈伟
|
|
3 |
左懋杰
|
|
4 |
朱乾坤
|
|
5 |
夏昕
|
|
6 |
王康
|
|
7 |
刘丽莎
|
|
8 |
李亚平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-08 | 经理备案 |
朱乾坤 [退出]
|
吴辉 [新增]
|
2 | 2021-11-08 | 法定代表人变更 |
朱乾坤
|
吴辉
|
3 | 2021-11-08 | 董事备案 |
杨兆兵 [退出]夏昕朱乾坤左懋杰陈伟
|
夏昕朱乾坤陈伟吴辉 [新增]左懋杰
|
4 | 2021-01-27 | 经理备案 |
夏昕 [退出]
|
朱乾坤 [新增]
|
5 | 2021-01-27 | 法定代表人变更 |
夏昕
|
朱乾坤
|
6 | 2021-01-27 | 董事备案 |
陈伟陈荣 [退出]杨兆兵左懋杰夏昕
|
左懋杰陈伟杨兆兵夏昕朱乾坤 [新增]
|
7 | 2018-12-14 | 董事备案 |
谷仁文 [退出]夏昕陈明峰 [退出]左懋杰陈荣
|
夏昕陈荣左懋杰陈伟 [新增]杨兆兵 [新增]
|
8 | 2018-12-14 | 监事备案 |
李亚平孔丹 [退出]刘丽莎
|
刘丽莎李亚平王康 [新增]
|
9 | 2018-12-14 | 经理备案 |
夏昕
|
夏昕
|
10 | 2016-12-08 | 住所变更 |
上海市浦东新区金桥路1399号1007(01-02)室
|
上海市浦东新区双桥路1255号3-12单元
|