序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周向农 | 94% | 94万人民币 |
2 | 周国雄 | 3% | 3万人民币 |
3 | 魏珍珍 | 3% | 3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周向农
|
|
2 |
周国雄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-27 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-05-17章程修正案
|
2 | 2021-10-27 | 投资人(股权)变更 |
沈炯; [退出]周向农;周国雄;
|
魏珍珍; [新增]周向农;周国雄;
|
3 | 2019-06-24 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-03-20章程修正案
|
4 | 2019-06-24 | 经营期限(营业期限)变 |
1999-03-22~2019-03-21
|
1999-03-22~
|