序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆惠生 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆惠生
|
|
2 |
顾也敏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海生惠经济****展有限公司食品销售分公司
|
唐亦挺 | 2001-06-22 |
2 |
上海生惠经济****展有限公司摄影分公司
|
陆荣 | 2001-04-11 |
3 |
上海生惠经济****展有限公司电脑分公司
|
施卫文 | 1999-12-23 |
4 |
上海市崇明县校办工业总公司海派物资总汇
|
沈乾辉 | 1996-11-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-19 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:陆惠生;成员:陈萍;成员:陆琛鹃;
|
2 | 2018-12-07 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
200.0000万人民币( + 100% )
|
3 | 2018-12-07 | 住所变更 |
上海市崇明县城桥镇东门路101号
|
上海市崇明区城桥镇东门路101号
|
4 | 2018-12-07 | 章程备案 |
无
|
2018-12-06章程备案
|