序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 66% | 660000.0万人民币 |
2 | 上海国盛(集团)有限公司 | 34% | 340000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
童继生
|
|
2 |
朱健敏
|
|
3 |
汪剑芳
|
|
4 |
肖义家
|
|
5 |
徐士英
|
|
6 |
唐小杰
|
|
7 |
黄勤
|
|
8 |
朱勇
|
|
9 |
李春明
|
|
10 |
薛晓峰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
东方国际(集团)有限公司上海分公司
|
郭福荣 | 2000-06-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-25 | 住所变更 |
上海市娄山关路85号东方国际大厦A座22-24层
|
上海市长宁区虹桥路1488号1号楼1层
|
2 | 2020-11-25 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-09-10章程修正案
|
3 | 2020-08-26 | 董事备案 |
徐士英肖义家唐小杰汪剑芳童继生王佳 [退出]朱健敏
|
徐士英黄勤 [新增]童继生唐小杰肖义家汪剑芳朱健敏
|
4 | 2020-08-26 | 监事备案 |
李克坚薛晓峰李春明王晨皓 [退出]谢子坚 [退出]
|
邵玉虎 [新增]李春明刘纯 [新增]薛晓峰李克坚
|
5 | 2019-01-10 | 投资人(股权)变更 |
上海市国资委;
|
上海市国资委;上海国盛(集团)有限公司; [新增]
|
6 | 2019-01-10 | 章程备案 |
无
|
2018-01-01章程备案
|
7 | 2019-01-10 | 注册资本(金)变更 |
80000.000000万人民币
|
1000000.000000万人民币( + 1150% )
|
8 | 2019-01-10 | 企业类型变更 |
有限责任公司(国有独资)
|
其他有限责任公司
|
9 | 2017-09-14 | 董事备案 |
肖义家王佳徐士英吕勇明 [退出]唐小杰朱健敏汪剑芳
|
王佳徐士英童继生 [新增]唐小杰肖义家汪剑芳朱健敏
|
10 | 2017-09-14 | 法定代表人变更 |
吕勇明
|
童继生
|