序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | HAY GROUP INVESTMENT HOLDING B。V(荷兰) | 100% | 30.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
HONG MEI KNIGHT
|
|
2 |
JONATHAN MERRILL KUAI
|
|
3 |
MICHAEL J DISTEFANO
|
|
4 |
张伟钢
|
|
5 |
CHU SIEW WAH JOHN
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
合益管理咨询(上海)有限公司广州分公司
|
杨卫平 | 2013-11-04 |
2 |
合益管理咨询(上海)有限公司深圳分公司
|
郭春满 | 2007-05-31 |
3 |
合益管理咨询(上海)有限公司北京分公司
|
赵欣 | 2005-02-22 |
4 |
合益管理咨询(上海)有限公司浦西分公司
|
Hong Mei Knight | 2003-06-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-31 | 法定代表人变更 |
张伟钢
|
HONG MEI KNIGHT
|
2 | 2020-03-31 | 董事备案 |
MICHAEL J DISTEFANOJONATHAN MERRILL KUAI
|
JONATHAN MERRILL KUAIMICHAEL J DISTEFANO
|
3 | 2018-11-22 | 法定代表人变更 |
陈雪萍
|
张伟钢
|
4 | 2018-11-22 | 经理备案 |
陈雪萍 [退出]
|
张伟钢 [新增]
|
5 | 2018-11-22 | 董事备案 |
MICHAEL J DISTEFANOJONATHAN MERRILL KUAI
|
JONATHAN MERRILL KUAIMICHAEL J DISTEFANO
|
6 | 2018-08-20 | 境外股东****起人的境内 |
合益管理咨询(上海)有限公司
|
合益管理咨询(上海)有限公司
|
7 | 2018-08-20 | 章程备案 |
无
|
2018-03-10章程备案
|
8 | 2018-08-20 | 董事备案 |
THARUMA RAJAH KATHIRAVELUSTEPHEN DAVID,KAYE [退出]WALTER UMBERFIELDCHRIS RANDALL MATTHEWS
|
JONATHAN MERRILL KUAI [新增]MICHAEL J DISTEFANO [新增]
|
9 | 2018-08-20 | 注册资本(金)变更 |
14.0000万美元
|
30.0000万美元( + 114.28571% )
|
10 | 2018-08-20 | 投资人(股权)变更 |
HAY GROUP INVESTMENT HOLDING BV(荷兰)
|
HAY GROUP INVESTMENT HOLDING BV(荷兰)
|