序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会 | 100% | 174218.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱贤麟
|
|
2 |
陈卫东
|
|
3 |
王信菁
|
|
4 |
杨燕
|
|
5 |
成志城
|
|
6 |
秦国明
|
|
7 |
施东
|
|
8 |
马浩元
|
|
9 |
曹晨曦
|
|
10 |
金矜
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海北方企业(集团)有限公司酒店分公司
|
廖婷 | 2008-01-24 |
2 |
上海北方企业(集团)有限公司工会职工技协
|
吴建平 | 1999-09-07 |
3 |
上海北方企业(集团)有限公司经营销售部
|
陆大明 | 1997-03-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-18 | 董事备案 |
王信菁陈卫东朱贤麟杨燕成志城
|
成志城王信菁杨燕朱贤麟陈卫东
|
2 | 2022-02-18 | 法定代表人变更 |
朱贤麟
|
陈卫东
|
3 | 2021-08-02 | 监事备案 |
金矜马浩元许美芳 [退出]秦国明曹晨曦
|
曹晨曦秦国明施东 [新增]金矜马浩元
|
4 | 2020-11-19 | 董事备案 |
孙超 [退出]朱贤麟陈卫东王信菁成志城
|
王信菁陈卫东成志城杨燕 [新增]朱贤麟
|
5 | 2020-11-19 | 监事备案 |
秦国明马浩元许美芳杨燕 [退出]李颋 [退出]
|
马浩元许美芳曹晨曦 [新增]秦国明金矜 [新增]
|
6 | 2020-06-23 | 监事备案 |
秦国明洪骏 [退出]马浩元杨燕李颋
|
马浩元李颋秦国明许美芳 [新增]杨燕
|
7 | 2019-05-22 | 监事备案 |
秦国明杨燕江萍 [退出]李颋马浩元
|
洪骏 [新增]李颋秦国明马浩元杨燕
|
8 | 2019-05-22 | 董事备案 |
陈卫东朱贤麟孙超王信菁薛在庭 [退出]
|
成志城 [新增]王信菁陈卫东孙超朱贤麟
|
9 | 2018-04-08 | 章程备案 |
2014-06-11章程备案
|
2018-03-01章程备案
|
10 | 2018-04-08 | 投资人(股权)变更 |
上海市房地局; [退出]
|
上海市静安区国有资产监督管理委员会; [新增]
|