序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周昕 | 54.29804% | 881.0902万人民币 |
2 | 上海朗裳企业管理咨询中心(有限合伙) | 13.71019% | 222.4742万人民币 |
3 | 吕振杰 | 13.32785% | 216.27万人民币 |
4 | 李辉 | 10.97162% | 178.0356万人民币 |
5 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 7.6923% | 124.8224万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周昕
|
|
2 |
陆静
|
|
3 |
李辉
|
|
4 |
刘旭蕾
|
|
5 |
吕振杰
|
|
6 |
付晓倩
|
|
7 |
David Fan
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-15 | 监事备案 |
付晓倩
|
付晓倩David Fan [新增]
|
2 | 2021-07-15 | 章程备案 |
无
|
2021-07-07章程备案
|
3 | 2021-07-15 | 投资人(股权)变更 |
上海朗裳企业管理咨询中心(有限合伙);上海三友医疗器械股份有限公司;李辉;吕振杰;周昕;董钧成; [退出]
|
上海朗裳企业管理咨询中心(有限合伙);周昕;李辉;上海三友医疗器械股份有限公司;吕振杰;
|
4 | 2021-06-30 | 投资人(股权)变更 |
吕振杰;董钧成;周昕;李辉;
|
董钧成;李辉;周昕;吕振杰;上海朗裳企业管理咨询中心(有限合伙); [新增]上海三友医疗器械股份有限公司; [新增]
|
5 | 2021-06-30 | 章程备案 |
无
|
2021-06-18章程备案
|
6 | 2021-06-30 | 注册资本(金)变更 |
1361.700000万人民币
|
1622.692400万人民币( + 19.16666% )
|
7 | 2021-05-14 | 董事备案 |
李辉葛俊琦 [退出]刘旭蕾吕振杰周昕
|
周昕刘旭蕾吕振杰李辉陆静 [新增]
|
8 | 2021-05-14 | 投资人(股权)变更 |
吕振杰;苏州分享高新医疗产业创业投资企业(有限合伙); [退出]董钧成;李辉;周昕;
|
董钧成;周昕;吕振杰;李辉;
|
9 | 2021-05-14 | 章程备案 |
无
|
2021-05-11章程备案
|
10 | 2020-11-18 | 章程备案 |
无
|
2020-11-18章程备案
|