序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈琪萍 | 99% | 1544.4万人民币 |
2 | 沈彩莲 | 1% | 15.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵德军
|
|
2 |
陈琪萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-26 | 经理备案 |
陈琪萍 [退出]
|
赵德军 [新增]
|
2 | 2019-11-26 | 监事备案 |
周仕学 [退出]
|
陈琪萍 [新增]
|
3 | 2019-11-26 | 董事备案 |
赵德军
|
赵德军
|
4 | 2018-12-27 | 法定代表人变更 |
陈琪萍
|
赵德军
|
5 | 2018-12-27 | 监事备案 |
周仕学
|
周仕学
|
6 | 2018-12-27 | 经理备案 |
陈琪萍陈琪萍
|
陈琪萍
|
7 | 2018-12-27 | 董事备案 |
陈琪萍 [退出]陈琪萍 [退出]
|
赵德军 [新增]
|
8 | 2015-05-12 | 章程修正案备案 |
2011-03-18章程备案
|
2015-05-06章程修正案
|
9 | 2015-05-12 | 注册资本(金)变更 |
560.000000万人民币
|
1560.000000万人民币( + 178.57143% )
|