序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑钟明 | 62.68657% | 42.0万人民币 |
2 | 宋杰 | 25.37313% | 17.0万人民币 |
3 | 杨国建 | 11.9403% | 8.0万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海宝山申宝化工综合商社加工厂
|
钱其雄 | 1993-10-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-18 | 经营期限(营业期限)变 |
1992-09-01~2021-11-12
|
1992-09-01~2032-09-01
|
2 | 2021-10-18 | 章程备案 |
无
|
2021-10-18章程备案
|
3 | 2021-06-21 | 注册资本(金)变更 |
86.000000万人民币
|
67.0000万人民币( - 22.09302% )
|
4 | 2021-06-21 | 章程备案 |
无
|
2021-04-15章程备案
|
5 | 2020-12-28 | 注册资本(金)变更 |
101.000000万人民币
|
86.000000万人民币( - 14.85149% )
|
6 | 2020-12-28 | 监事备案 |
李仁伟 [退出]
|
徐金兴 [新增]
|
7 | 2020-12-28 | 章程备案 |
无
|
2020-11-26章程备案
|
8 | 2020-12-28 | 投资人(股权)变更 |
宋杰;上海试四赫维化工有限公司; [退出]郑钟明;杨国建;
|
宋杰;杨国建;郑钟明;
|
9 | 2017-08-29 | 监事备案 |
戚志勇 [退出]
|
李仁伟 [新增]
|
10 | 2016-03-28 | 注册资本(金)变更 |
155.000000万人民币
|
101.000000万人民币( - 34.83871% )
|