序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-02 | 负责人变更 |
樊伟平 [退出]
|
顾军 [新增]
|
2 | 2018-04-17 | 经营期限(营业期限)变 |
2003-01-20~2018-09-01
|
2003-01-20~
|
3 | 2018-04-17 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司分公司
|
有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2018-04-17 | 负责人变更 |
周笑地 [退出]
|
樊伟平 [新增]
|