序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王蓉 | 70% | 70.0万人民币 |
2 | 贺琦皓 | 30% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王蓉
|
|
2 |
贺琦皓
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-27 | 章程备案 |
无
|
2018-06-07章程备案
|
2 | 2018-06-27 | 经营期限(营业期限)变 |
1998-08-12~2018-08-11
|
1998-08-12~2028-08-11
|
3 | 2018-06-27 | 住所变更 |
青浦区徐泾镇振泾路198号
|
上海市青浦区联民路1881号2幢6层A区633室
|
4 | 2015-03-30 | 法定代表人变更 |
陆岚
|
王蓉
|
5 | 2015-03-30 | 监事备案 |
杨学珍 [退出]
|
贺琦皓 [新增]
|
6 | 2015-03-30 | 其他变更 |
2014-09-11~
|
2015-03-30~2016-03-29
|
7 | 2015-03-30 | 投资人(股权)变更 |
杨学珍; [退出]陆岚; [退出]
|
王蓉; [新增]贺琦皓; [新增]
|
8 | 2014-09-11 | 投资人(股权)变更 |
杨学珍;王芳; [退出]陆岚;梅朝华; [退出]王国庆; [退出]
|
陆岚;杨学珍;
|
9 | 2014-06-04 | 投资人(股权)变更 |
杨学珍;陆岚;
|
陆岚;杨学珍;王国庆; [新增]王芳; [新增]梅朝华; [新增]
|
10 | 2014-06-04 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|