序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株式会社神户制钢所 | 100% | 80.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
足利真规(ASHIKAGA MASANORI)
|
|
2 |
村上公一
|
|
3 |
土井一広(DOI KAZUHIRO)
|
|
4 |
大森慎太郎(OMORI SHINTARO)
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海神钢焊接器材有限公司第一分公司
|
足利真规(ASHIKAGA MASANORI) | 2010-04-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-02 | 监事备案 |
渡边信行(WATANABE NOBUYUKI) [退出]
|
大森慎太郎(OMORI SHINTARO) [新增]
|
2 | 2022-08-02 | 法定代表人变更 |
濱俊彦(HAMA TOSHIHIKO)
|
足利真规(ASHIKAGA MASANORI)
|
3 | 2022-01-24 | 董事备案 |
铃木秀和 [退出]村上公一
|
村上公一土井一広(DOI KAZUHIRO) [新增]
|
4 | 2022-01-24 | 经理备案 |
铃木秀和 [退出]
|
土井一広(DOI KAZUHIRO) [新增]
|
5 | 2021-06-07 | 章程备案 |
2020-03-05章程备案
|
2021-05-14章程备案
|
6 | 2021-06-07 | 董事备案 |
村上公一池上浩司(IKEGAMI HIROSHI) [退出]松村浩史 [退出]铃木秀和杉山公一(SUGIYAMA KOICHI) [退出]
|
村上公一铃木秀和
|
7 | 2021-06-07 | 法定代表人变更 |
足利真规(ASHIKAGA MASANORI)
|
濱俊彦(HAMA TOSHIHIKO)
|
8 | 2020-03-17 | 董事备案 |
杉山公一(SUGIYAMA KOICHI)铃木秀和池上浩司(IKEGAMI HIROSHI)松村浩史村上公一柳宝诚 [退出]
|
村上公一铃木秀和松村浩史杉山公一(SUGIYAMA KOICHI)池上浩司(IKEGAMI HIROSHI)
|
9 | 2020-03-17 | 章程修正案备案 |
2017-04-05章程备案
|
2020-03-05 章程修正案
|
10 | 2019-07-30 | 监事备案 |
渡边信行(WATANABE NOBUYUKI)
|
渡边信行(WATANABE NOBUYUKI)
|