序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 派克汉尼汾香港有限公司 | 100% | 190.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
SNG ENG HONG CRAIG
|
|
2 |
茅红星
|
|
3 |
赵向红
|
|
4 |
TONG ELAINE WAI-LING
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司金桥分公司
|
张立涛 | 2012-04-10 |
2 |
派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司西安分公司
|
张立涛 | 2012-02-15 |
3 |
派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司大连分公司
|
张立涛 | 2010-07-27 |
4 |
派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司成都分公司
|
姜建华 | 2008-11-10 |
5 |
派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司北京分公司
|
张立涛 | 2007-04-17 |
6 |
派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司广州分公司
|
张立涛 | 2007-02-17 |
7 |
派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司广州办事处
|
梁伟森 | 2003-01-03 |
8 |
派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司北京办事处
|
梁伟森 | 2002-12-27 |
9 |
派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司办事处
|
CHEW YANG MENG | 2002-07-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-03 | 章程修正案备案 |
2019-04-01章程备案
|
2020-11-01 章程修正案
|
2 | 2020-11-03 | 董事备案 |
茅红星SIU LUI ROBERTO [退出]
|
茅红星赵向红 [新增]
|
3 | 2020-11-03 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区德林路268号一层111b部位
|
中国(上海)自由贸易试验区巴圣路275号4幢102B部位
|
4 | 2020-11-03 | 境外股东****起人的境内 |
派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司
|
派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司
|
5 | 2019-04-25 | 监事备案 |
无
|
TONG ELAINE WAI-LING [新增]
|
6 | 2019-04-25 | 境外股东****起人的境内 |
派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司
|
派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司
|
7 | 2019-04-25 | 经理备案 |
无
|
SNG ENG HONG CRAIG [新增]
|
8 | 2019-04-25 | 法定代表人变更 |
WEE GHIM SENG MICHAEL
|
SNG ENG HONG CRAIG
|
9 | 2019-04-25 | 章程备案 |
2017-05-04章程备案
|
2019-04-01章程备案
|
10 | 2019-04-25 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区富特东三路30号25号厂房三层A14部位
|
中国(上海)自由贸易试验区德林路268号一层111b部位
|