序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋丽 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋丽
|
|
2 |
顾大振
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-06 | 法定代表人变更 |
宋丽
|
宋丽
|
2 | 2019-03-06 | 章程备案 |
无
|
2019-01-22章程备案
|
3 | 2019-03-06 | 住所变更 |
上海市嘉定区云屏路1550弄1号209室
|
上海市奉贤区大叶公路5995号6幢2399室
|
4 | 2018-11-19 | 董事备案 |
宋程程 [退出]
|
宋丽 [新增]
|
5 | 2018-11-19 | 法定代表人变更 |
宋程程
|
宋丽
|
6 | 2018-11-19 | 章程备案 |
无
|
2018-11-07章程备案
|
7 | 2018-11-19 | 投资人(股权)变更 |
宋程程; [退出]
|
宋丽; [新增]
|