序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-08 | 负责人变更 |
陈万春 [退出]
|
张立刚 [新增]
|
2 | 2010-01-26 | 其他变更 |
~
|
2010-01-26~2043-11-23
|
3 | 2010-01-26 | 经营期限(营业期限)变 |
2008-02-04~2043-11-23
|
2008-02-04~2043-11-23
|