序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海上南集团有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈正平
|
|
2 |
吴平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-28 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:沈正荣;成员:沈正平;成员:吴玲莺;
|
2 | 2018-01-26 | 经营期限(营业期限)变 |
2007-09-21~2017-09-20
|
2007-09-21~2027-09-20
|
3 | 2018-01-26 | 章程备案 |
无
|
2017-09-08章程备案
|