序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋玉兰 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋玉兰
|
|
2 |
费广明
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海伽锐金融信息服务有限公司泰州分公司
|
费山军 | 2015-05-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-09 | 投资人(股权)变更 |
费山军; [退出]
|
蒋玉兰; [新增]
|
2 | 2020-05-09 | 监事备案 |
徐鸿亮 [退出]
|
费广明 [新增]
|
3 | 2020-05-09 | 法定代表人变更 |
费山军
|
蒋玉兰
|
4 | 2020-05-09 | 章程备案 |
无
|
2020-05-06章程备案
|
5 | 2015-06-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2015-06-30 | 监事备案 |
冬云 [退出]
|
徐鸿亮 [新增]
|
7 | 2015-06-30 | 投资人(股权)变更 |
陈希; [退出]张晓峰; [退出]钱佳铭; [退出]冬云; [退出]徐鸿亮; [退出]费山军;
|
费山军;
|
8 | 2014-08-22 | 法定代表人变更 |
蒋爱娟
|
费山军
|
9 | 2014-08-22 | 投资人(股权)变更 |
吴慧倩; [退出]蒋爱娟; [退出]邵倩; [退出]汪广生; [退出]
|
费山军; [新增]冬云; [新增]陈希; [新增]徐鸿亮; [新增]钱佳铭; [新增]张晓峰; [新增]
|
10 | 2014-08-22 | 注册资本(金)变更 |
500.000000万人民币
|
1000.000000万人民币( + 100% )
|