序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李淑红 | 50% | 5.0万人民币 |
2 | 王兆才 | 50% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李淑红
|
|
2 |
王兆才
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-21 | 章程备案 |
无
|
2016-07-13章程备案
|
2 | 2016-09-21 | 监事备案 |
张金润 [退出]
|
王兆才 [新增]
|
3 | 2016-09-21 | 投资人(股权)变更 |
李淑红;张金润; [退出]
|
李淑红;王兆才; [新增]
|
4 | 2016-09-21 | 名称变更 |
上海正典财务咨询有限公司
|
上海樽康财务咨询有限公司
|
5 | 2015-07-30 | 法定代表人变更 |
杨苡
|
李淑红
|
6 | 2015-07-30 | 投资人(股权)变更 |
杨苡; [退出]毛佩芳; [退出]
|
李淑红; [新增]张金润; [新增]
|
7 | 2015-07-30 | 监事备案 |
毛佩芳 [退出]
|
张金润 [新增]
|
8 | 2013-05-06 | 其他变更 |
2006-04-12~2013-06-23
|
2013-05-06~2033-08-18
|
9 | 2013-05-06 | 经营期限(营业期限)变 |
2003-08-19~2013-06-23
|
2003-08-19~2033-08-18
|
10 | 2013-05-06 | 住所变更 |
嘉定区马陆镇沪宜公路2585号二区四楼-C-1
|
嘉定区宝安公路2889号2幢A1002室
|