序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 史亮 | 99% | 990.0万人民币 |
2 | 蔡守元 | 1% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史亮
|
|
2 |
蔡守元
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-30 | 董事备案 |
徐长珍 [退出]
|
史亮 [新增]
|
2 | 2021-03-30 | 监事备案 |
熊莉 [退出]
|
蔡守元 [新增]
|
3 | 2021-03-30 | 联络员 |
徐长珍
|
史亮
|
4 | 2021-03-30 | 投资人(股权)变更 |
熊莉; [退出]
|
史亮; [新增]蔡守元; [新增]
|
5 | 2021-03-30 | 住所变更 |
上海市崇明县三星镇宏海公路4588号1号楼101-3室(上海三星经济小区)
|
上海市崇明区三星镇宏海公路4588号1号楼101-3室(上海三星经济小区)
|
6 | 2021-03-30 | 法定代表人变更 |
徐长珍
|
史亮
|
7 | 2021-03-30 | 章程备案 |
无
|
2021-03-25章程备案
|
8 | 2021-03-30 | 经营期限(营业期限)变 |
2016-08-09~2026-08-08
|
2016-08-09~2046-08-08
|
9 | 2021-03-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2019-10-14 | 投资人(股权)变更 |
陆天柱; [退出]
|
熊莉; [新增]
|