序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴成钟 | 70% | 700.0万人民币 |
2 | 伍如俊 | 30% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
伍如俊
|
|
2 |
吴成钟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-09 | 法定代表人变更 |
吴巧英
|
伍如俊
|
2 | 2020-03-09 | 监事备案 |
伍如俊 [退出]
|
吴成钟 [新增]
|
3 | 2020-03-09 | 投资人(股权)变更 |
吴成钟;吴巧英; [退出]伍如俊;
|
伍如俊;吴成钟;
|
4 | 2020-03-09 | 章程备案 |
无
|
2020-03-02章程备案
|
5 | 2015-09-28 | 投资人(股权)变更 |
吴成钟;林建春; [退出]吴巧英;
|
吴成钟;吴巧英;伍如俊; [新增]
|
6 | 2015-09-28 | 监事备案 |
林建春 [退出]
|
伍如俊 [新增]
|
7 | 2015-09-28 | 章程备案 |
无
|
2015-09-23章程备案
|