序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张爱明 | 100% | 600.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张爱明
|
|
2 |
瞿引芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-14 | 监事备案 |
江帆 [退出]
|
瞿引芳 [新增]
|
2 | 2020-09-14 | 章程备案 |
无
|
2020-09-09章程备案
|
3 | 2020-09-14 | 投资人(股权)变更 |
江帆; [退出]
|
张爱明; [新增]
|
4 | 2020-09-14 | 住所变更 |
上海市崇明县城桥镇育麟桥路293号2号楼217室
|
上海市崇明区城桥镇育麟桥路293号2号楼217室
|
5 | 2015-05-05 | 董事备案 |
张玲 [退出]
|
张爱明 [新增]
|
6 | 2015-05-05 | 法定代表人变更 |
张玲
|
张爱明
|
7 | 2015-05-05 | 投资人(股权)变更 |
张玲; [退出]
|
江帆; [新增]
|
8 | 2015-04-03 | 董事备案 |
江帆 [退出]
|
张玲 [新增]
|
9 | 2015-04-03 | 名称变更 |
上海天雯劳务服务有限公司
|
上海天雯建筑劳务有限公司
|
10 | 2015-04-03 | 监事备案 |
张玲 [退出]
|
江帆 [新增]
|