序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | CORELLE BRANDS(HONG KONG) CO.,LIMITED | 100% | 741.300000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈民光
|
|
2 |
WILLIAM MATTHEW HESS
|
|
3 |
高云龙
|
|
4 |
CATHERINE RAE LANDMAN
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
康炜贸易(上海)有限公司杭州分公司
|
韩育德 | 2019-07-23 |
2 |
康炜贸易(上海)有限公司北京第二分公司
|
王霜 | 2009-07-27 |
3 |
康炜贸易(上海)有限公司北京第一分公司
|
陈民光 | 2009-07-16 |
4 |
康炜贸易(上海)有限公司深圳第一分公司
|
胡民 | 2009-07-15 |
5 |
康炜贸易(上海)有限公司第一分公司
|
陈民光 | 2009-03-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-18 | 监事备案 |
KENNETH G WILKES [退出]
|
CATHERINE RAE LANDMAN [新增]
|
2 | 2021-05-18 | 董事备案 |
高云龙JONATHAN SUNDQUIST FREEMAN [退出]
|
高云龙WILLIAM MATTHEW HESS [新增]
|
3 | 2019-10-29 | 经营范围变更 |
餐具、烹饪用具和厨房器具的零售(限分支机构经营)、研****(限分支机构经营)、进出口、批****、佣金代理(拍卖除外)和相关配套服务,与上述产品相关的咨询服务和技术服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的、按国家有关规定办理)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
餐具、烹饪用具、厨房器具、家用电器和日用百货的零售(限分支机构经营)、研****(限分支机构经营)、进出口、批****、佣金代理(拍卖除外)和相关配套服务,与上述产品相关的咨询服务和技术服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的、按国家有关规定办理)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
4 | 2019-10-29 | 章程修正案备案 |
2019-07-26章程备案
|
2019-10-18 章程修正案
|
5 | 2019-08-21 | 法定代表人变更 |
CHAN MAN KWONG PETER
|
陈民光
|
6 | 2019-08-21 | 经营范围变更 |
餐具、烹饪用具和厨房器具的零售(限分支机构经营)、进出口、批****、佣金代理(拍卖除外)和相关配套服务,与上述产品相关的咨询服务和技术服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理)(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
餐具、烹饪用具和厨房器具的零售(限分支机构经营)、研****(限分支机构经营)、进出口、批****、佣金代理(拍卖除外)和相关配套服务,与上述产品相关的咨询服务和技术服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的、按国家有关规定办理)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
7 | 2019-08-21 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-07-26 章程修正案
|
8 | 2018-06-20 | 投资者名称(姓名)变更 |
WKI HOLDING(HONG KONG) CO.,LIMITED
|
CORELLE BRANDS(HONG KONG) CO.,LIMITED
|
9 | 2017-12-08 | 董事备案 |
JONATHAN SUNDQUIST FREEMANCHAN MAN KWONG PETER [退出]
|
JONATHAN SUNDQUIST FREEMAN高云龙 [新增]
|
10 | 2017-12-08 | 法定代表人变更 |
KRISTINE KAY MALKOSKI
|
CHAN MAN KWONG PETER
|