序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 倪剑 | 100% | 1.200000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
楼峥
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
申尼邦德咨询(上海)有限公司第一分公司
|
倪剑 | 2004-06-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-12-24 | 其他事项 |
2011-04-13~2012-12-09
|
2012-12-24~2023-01-06
|
2 | 2011-04-13 | 董事备案 |
倪剑 [退出]
|
无
|
3 | 2011-04-13 | 法定代表人变更 |
倪剑
|
楼峥
|
4 | 2003-05-21 | 其他事项 |
无
|
无
|