序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | LAPP HOLDING ASIA PTE. LTD. | 100% | 125.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
JIANG XIAOYU
|
|
2 |
SUSANNE FRANK
|
|
3 |
LAI CHEE WAI
|
|
4 |
HENNIG HANS HELMUTH
|
|
5 |
ALEXANDER MICHAEL LAPP
|
|
6 |
LEE RICHARD
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
缆普电缆(上海)有限公司太仓分公司
|
周英 | 2013-11-19 |
2 |
缆普电缆(上海)有限公司深圳分公司
|
周英 | 2013-09-13 |
3 |
缆普电缆(上海)有限公司沈阳分公司
|
周英 | 2013-05-20 |
4 |
缆普电缆(上海)有限公司武汉分公司
|
周英 | 2013-04-23 |
5 |
缆普电缆(上海)有限公司苏州分公司
|
周英 | 2013-04-17 |
6 |
缆普电缆(上海)有限公司天津分公司
|
周英 | 2013-04-17 |
7 |
缆普电缆(上海)有限公司北京分公司
|
周英 | 2008-04-08 |
8 |
缆普电缆(上海)有限公司广州分公司
|
周英 | 2007-06-01 |
9 |
缆普电缆(上海)有限公司浦西分公司
|
李欣翔 | 2007-03-07 |
10 |
缆普电缆(上海)有限公司长春分公司
|
周英 | 2007-02-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-01 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-09-01 章程修正案
|
2 | 2020-09-01 | 董事备案 |
HENNIG HANS HELMUTHSUSANNE FRANK
|
HENNIG HANS HELMUTHSUSANNE FRANKLAI CHEE WAI [新增]ALEXANDER MICHAEL LAPP [新增]
|
3 | 2015-09-21 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区台中南路116号新1#厂房西部位
|
中国(上海)自由贸易试验区韩城路17号73#楼一层C、D部位
|
4 | 2014-12-04 | 监事备案 |
无
|
LEE RICHARD [新增]
|
5 | 2014-11-10 | 董事备案 |
FRANK IMKAMP [退出]HENNIG HANS HELMUTH
|
HENNIG HANS HELMUTHSUSANNE FRANK [新增]
|