序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海徐房(集团)有限公司 | 100% | 4000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔宁
|
|
2 |
孙伟强
|
|
3 |
洪成康
|
|
4 |
姚尚花
|
|
5 |
张健
|
|
6 |
陈禹霖
|
|
7 |
蒋震涛
|
|
8 |
张剑英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-20 | 董事备案 |
冯志涛 [退出]洪成康张磊 [退出]戎盛华 [退出]崔宁
|
姚尚花 [新增]洪成康张健 [新增]孙伟强 [新增]崔宁
|
2 | 2022-01-20 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-12-20章程修正案
|
3 | 2022-01-20 | 经理备案 |
洪成康
|
洪成康
|
4 | 2022-01-20 | 住所变更 |
上海市徐汇区冠生园路231号2幢311室
|
上海市徐汇区上中路479号501室
|
5 | 2022-01-20 | 监事备案 |
张剑英严悦 [退出]
|
蒋震涛 [新增]张剑英陈禹霖 [新增]
|
6 | 2020-11-12 | 经理备案 |
洪成康
|
洪成康
|
7 | 2020-11-12 | 监事备案 |
严悦崔宁 [退出]周佳鸿 [退出]
|
张剑英 [新增]严悦
|
8 | 2020-11-12 | 董事备案 |
洪成康张磊戎盛华
|
张磊洪成康冯志涛 [新增]戎盛华崔宁 [新增]
|
9 | 2020-11-12 | 法定代表人变更 |
洪成康
|
崔宁
|
10 | 2020-11-12 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-08-18章程修正案
|