序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王玮琳 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王玮琳
|
|
2 |
王宗梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-28 | 章程备案 |
无
|
2018-06-14章程备案
|
2 | 2018-06-28 | 法定代表人变更 |
王洁
|
王玮琳
|
3 | 2018-06-28 | 经营期限(营业期限)变 |
2009-09-14~2019-09-13
|
2009-09-14~2029-09-13
|
4 | 2018-06-28 | 投资人(股权)变更 |
王洁; [退出]
|
王玮琳; [新增]
|