序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄纺平 | 65% | 325.0万人民币 |
2 | 邵忠 | 35% | 175.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄纺平
|
|
2 |
邵忠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-28 | 投资人(股权)变更 |
黄纺平;
|
黄纺平;邵忠; [新增]
|
2 | 2019-10-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2019-10-28 | 章程备案 |
无
|
2019-10-18章程备案
|
4 | 2019-10-28 | 监事备案 |
张士平 [退出]
|
邵忠 [新增]
|
5 | 2019-01-14 | 投资人(股权)变更 |
张士平; [退出]黄纺平;
|
黄纺平;
|
6 | 2019-01-14 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2019-01-14 | 章程备案 |
无
|
2018-12-31章程备案
|