序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-13 | 其他事项 |
2020-08-27~
|
2021-12-13~
|
2 | 2021-12-13 | 经营期限(营业期限)变 |
2007-04-05~2022-06-05
|
2007-04-05~
|
3 | 2020-08-27 | 负责人变更 |
金子博 [退出]
|
SHIMURA KOHEI(志村公平) [新增]
|