序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | AVEBE ASIA PACIFIC HOLDING B. V. | 100% | 20.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
Gerrit Bernhard Pierik
|
|
2 |
JOHAN PETER RUSSCHEN
|
|
3 |
ALAN GILBERT FIDDING
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
艾维贝国际贸易(上海)有限公司上海办事处
|
PAUL PO YEE IP | 2003-07-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-11-05 | 董事备案 |
ALAN GILBERT FIDDINGJACOB JEEN DE BOER [退出]
|
JOHAN PETER RUSSCHEN [新增]ALAN GILBERT FIDDING
|
2 | 2009-11-05 | 法定代表人变更 |
ESEN MUSTAFA KURAL
|
Gerrit Bernhard Pierik
|
3 | 2006-04-10 | 董事备案 |
ALAN GILBERT FIDDINGMARK ANDREW JOHNSON [退出]
|
ALAN GILBERT FIDDINGJACOB JEEN DE BOER [新增]
|
4 | 2006-04-10 | 法定代表人变更 |
PAULUS JOHANNES CYRILLUS SCHRE
|
ESEN MUSTAFA KURAL
|
5 | 2005-01-18 | 法定代表人变更 |
PAUL PO YEE IP
|
PAULUS JOHANNES CYRILLUS SCHRE
|
6 | 2003-07-07 | 法定代表人变更 |
STEVEN J. SPALDING
|
PAUL PO YEE IP
|
7 | 2003-07-07 | 董事备案 |
ALAN GILBERT FIDDINGIP PAUL OP YEE [退出]
|
ALAN GILBERT FIDDINGMARK ANDREW JOHNSON [新增]
|
8 | 2003-04-10 | 其他事项 |
无
|
无
|