序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王帅
|
|
2 |
陈奕霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-06 | 高级管理人员备案 |
无
|
王帅 [新增]
|
2 | 2022-07-06 | 工商登记联络员备案 |
陆惠
|
袁依辉
|
3 | 2022-07-06 | 法定代表人变更 |
晏思
|
王帅
|
4 | 2022-07-06 | 监事备案 |
Martin Ward Clarke [退出]
|
陈奕霞 [新增]
|
5 | 2020-11-24 | 经理备案 |
无
|
无
|
6 | 2020-11-24 | 法定代表人变更 |
CHUNG YEW FAI
|
晏思
|
7 | 2019-03-12 | 经理备案 |
王耀堂 [退出]
|
无
|
8 | 2019-03-12 | 法定代表人变更 |
王耀堂
|
CHUNG YEW FAI
|
9 | 2016-12-21 | 监事备案 |
方丹 [退出]
|
Martin Ward Clarke [新增]
|
10 | 2016-02-22 | 经理备案 |
Rienk Jochem Bekkering [退出]
|
王耀堂 [新增]
|