序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 秦天明 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 高伟锋 | 40% | 40.0万人民币 |
3 | 高秀琴 | 9% | 9.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高秀琴
|
|
2 |
高伟锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-15 | 法定代表人变更 |
秦天明
|
高秀琴
|
2 | 2019-10-15 | 董事备案 |
秦天明 [退出]秦天明 [退出]
|
高秀琴 [新增]
|
3 | 2019-10-15 | 章程备案 |
无
|
2019-09-02章程备案
|
4 | 2016-12-21 | 经营期限(营业期限)变 |
1996-11-25~2016-11-24
|
1996-11-25~2026-11-24
|